HARIS FOUNDATION (HF)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. UNDERTAKEN FEASIBILITY STUDIES FOR PREPARATION Of PROJECT PROPOSALS AIMIMG AT CONTRIBUTION TO PUBLIC BENEFITS. 3. IMPLEMENTATION OF AN EXPERIMENTAL COURTYARD VEGETABLE GARDENING PROJECT IN BURY (ON GOING PROGRAMME). 3. UNDERTAKEN A SMALL SURVEY ON HOME KITCHEN AND FOOD SAFETY POSITION ON ETHNIC COMUNITY WITHIN BURY COUNCIL IN JULY 2011. 4 BANGLADESH PROJECTS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Bury
- Dinas Birmingham
- Dinas Manceinion
- Oldham
- Rochdale
- Swydd Gaerhirfryn
- Bangladesh
Llywodraethu
- 03 Mai 2011: Cofrestrwyd
- SHEBA INTERNATIONAL WELFARE (SIW) (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFIZUR HARIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
ATAUR RAHMAN | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
ATAUR HARIS | Ymddiriedolwr | 03 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 110 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 110 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 476 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 476 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Chwefror 2023 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2022 | 346 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10/02/2011 AS AMENDED ON 04/04/2011 AS AMENDED ON 06/09/2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS"), BEING FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BURY AND ALSO THE UNITED KINGDOM AND POOR COUNTRIES ELSEWHERE IN THE WORLD ARE : (1) TO PROVIDE RELIEF NEED IN PARTICULAR FOR SOCIALLY OR ECONOMICALLY DISADVANTAGED PEOPLE IN THE UNITED KINGDOM, DISABLED PEOPLE ORPHAN AND CHILDREN IN POVERTY IN OTHER SUCH PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES DETERMINE. (2) TO REDUCE UNEMPLOYMENT BY PROVIDING EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING (3) TO ADVANCE ARTS, CULTURE AND HERITAGE FOR THE LOCAL COMMUNITY BY SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SEE FIT. (4) TO THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF WASTE REDUCTION, RE-USE RECLAMATION, RECYCLING AND USE OF RECYCLED PRODUCTS (5) TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED THE CHARITY SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION.
Maes buddion
THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FIRST FLOOR OFFICE
1C SMITHY STREET
RAMSBOTTOM
LANCASHIRE
BL0 9AT
- Ffôn:
- 01706827604
- E-bost:
- SIW1.ORG@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window