Hanes ariannol THE HICK CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1140805
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £24.87k £7.43k £2.94k £203.97k £10.01k
Cyfanswm gwariant £56.59k £33.30k £60.79k £151.13k £277.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A