TA'AWUN EDUCATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1- TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC 2- TO HELP YOUNG PEOPLE THROUGHT LEISURE TIME AND RECREATION ACTIVITIES 3- TO FACILITATE A WORSHIP PLACE TO OUR COMMUNITIES 4- TO HELP ELDERLY PEOPLE. 5- TO FACILITATE ISLAMIC STUDY AND MARRIAGE SERVICES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 07 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDI MIRE MUSA | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ISHAQ AHMED ALI | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ABDULLAHI ALI DANANE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.27k | £18.23k | £17.25k | £16.10k | £12.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.95k | £10.73k | £7.35k | £9.39k | £6.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Ebrill 2024 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 JANUARY 2011.
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, PROMOTING THE TEACHINGS AND TENETS OF ISLAM, PROVISION OF FACILITIES FOR WORSHIP, PROVISION OF FACILITIES FOR ISLAMIC EDUCATION AND PROVISION OF BURIAL AND MARRIAGE SERVICES, IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE QUR'AN AND THE SUNNAH OF THE PROPHET MUHAMMAD (PBUH) AS DEFINED AND INTERPRETED BY THE AHLE SUNNAH WAL JAMAA-AH; (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OF LANGUAGE CLASSES, FACILITIES FOR SUPPLEMENTARY EDUCATION, COMMUNITY LEARNING PROGRAMMES AND ANY SUCH ACTIVITIES AS THE TRUSTEES THINK FIT; (3) TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP AMONG THE POOR AND NEEDY IN THE UK AND ABROAD BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES AND FACILITIES, INCLUDING THE PROVISION OF ADVICE, FOOD, CLEAN WATER AND ACCOMMODATION FOR THE BENEFIT OF THE SAID PERSONS; (4) TO HELP YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME AND RECREATIONAL ACTIVITIES, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND AS GOOD CITIZENS (5) TO PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THOSE IN NEED THAT THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NORTHAMPTONSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Northampton Islamic Centre
Clare Street
NORTHAMPTON
NN1 3JF
- Ffôn:
- 07983579111
- E-bost:
- TAAWUNEDUCATIONTRUST@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window