NINETY PLUS MINISTRIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
?To advance the Christian religion for the benefit of the public, in particular but not exclusively, through participation in sport and promotion of Christianity with its participants and the community in general.?
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2017
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Leeds
- Dinas Lerpwl
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Wirral
Llywodraethu
- 04 Mai 2011: Cofrestrwyd
- 90+ MINISTRIES (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES RICHARD JAGGARD | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2013 | 01/09/2014 | 01/09/2015 | 01/09/2016 | 01/09/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.93k | £22.59k | £9.67k | £4 | £553 | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.13k | £22.71k | £9.18k | £677 | £1.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 304 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 304 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 670 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 670 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1035 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1035 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1400 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1400 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1765 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1765 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DATED 14/02/2011 AS AMENDED ON 11/04/2011
Gwrthrychau elusennol
INCREASING THE UNDERSTANDING OF THE CHRISTIAN RELIGION ESPECIALLY THROUGH AND IN SPORT, ALTHOUGH NOT NECESSARILY RESTRICTED TO THAT AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Demby Farm House
Willaston Road
Thornton Hough
WIRRAL
Merseyside
CH63 4JF
- Ffôn:
- 07850540295
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window