ARTIST ROOMS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancing education of public in the subject of art. Acquisition and maintenance of works of art, which shall be available to museums, art galleries or any other such institutions. Promotion of art for the benefit of the public by the establishment and maintenance of Artist Rooms with museums and art galleries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 04 Mai 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR MARK ELLIS POWELL JONES | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|||||
RICHARD EDWARD ION CALVOCORESSI | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|||||
PAUL BERNARD CALKIN | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
|||||
MARIE-LOUISE LABAND | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £776.18k | £1.43k | £0 | £5.38k | £17.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.19k | £23.65k | £12.28k | £28.88k | £410.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £742.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £990 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £34.19k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.46k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Chwefror 2023 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/01/2011
Gwrthrychau elusennol
4 OBJECTS 4.1 THE CHARITYS OBJECTS (THE OBJECTS) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: 4.1.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF ART; 4.1.2 TO ACQUIRE AND MAINTAIN WORKS OF ART WHICH SHALL BE MADE AVAILABLE TO MUSEUMS, ART GALLERIES OR ANY OTHER SUCH INSTITUTIONS AS THE DIRECTORS SHALL AGREE FROM TIME TO TIME FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; 4.1.3 TO BUILD AND CONSTRUCT ROOMS, BUILDINGS OR PARTS OF BUILDINGS TO HOUSE ALL OR PART OF THE CHARITY COLLECTION OF WORKS OF ART (THE COLLECTION); 4.1.4 TO PROMOTE ART FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF ARTIST ROOMS (ARTIST ROOMS) WITHIN SUCH MUSEUMS, ART GALLERIES AND OTHER SUCH INSTITUTIONS AS THE DIRECTORS SHALL AGREE FROM TIME TO TIME; 4.1.5 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF ARTIST ROOMS; AND 4.1.6 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY MAKING AVAILABLE WORKS OF ART FOR DISPLAY IN SUCH MUSEUMS, ART GALLERIES AND OTHER SUCH BUILDINGS OR INSTITUTIONS AS THE DIRECTORS SHALL AGREE FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ARTIST ROOMS FOUNDATION
9 DERING STREET
LONDON
W1S 1AG
- Ffôn:
- 02074994100
- E-bost:
- peterelson@dixonwilson.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window