THE HESWALL AND DISTRICT ANIMAL WELFARE SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of Heswall and District Animal Welfare Society is to improve the quality of life for pet animals, in particular for dogs and cats in Wirral. The society seeks to find good homes for stray or unwanted dogs and cats, arranging for any necessary veterinary treatment, and to provide advice and assistance to pet owners or to members of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Wirral
Llywodraethu
- 07 Mawrth 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 518910 THE WIRRAL ANIMAL WELFARE ASSOCIATION
- 09 Ionawr 1973: Cofrestrwyd
- 07 Mawrth 2025: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- H A W S (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.56k | £38.87k | £74.28k | £13.45k | £26.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.54k | £73.24k | £50.69k | £68.99k | £40.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Awst 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Chwefror 2022 | 117 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Chwefror 2022 | 117 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Chwefror 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 7 DECEMBER 1972 AS AMENDED 29 MARCH 2008 AND 28 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR THE CARE AND PROTECTION OF ANIMALS OF ALL KINDS IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES ILL USAGE OR OTHER SIMILAR CAUSES AND THE PREVENTION OF CRUELTY TO AND SUFFERING AMONG ANIMALS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window