Hanes ariannol TRUE VINE INTERNATIONAL MINISTRY

Rhif yr elusen: 1141519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.09k £19.31k £29.89k £18.69k £23.04k
Cyfanswm gwariant £25.61k £19.59k £31.17k £19.56k £18.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A