GLOBAL NCAP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TZF aims to promote public safety and public health, the protection and preservation of human life and the conservation, protection and improvement of the physical and natural environment. We support and conduct independent research and testing programmes that assess the safety and environmental characteristics of motor vehicles and their comparative performance for the general public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£3,424,394
Roddion a chymynroddion | £1.75m | |
Weithgareddau elusennol | £1.67m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£4,554,133
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £4.55m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £4.55m |
Pobl

2 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
- De Affrica
- India
- Malaysia
- Wrwgwâi
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 29 Ebrill 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1153261 GLOBAL NEW CAR ASSESSMENT PROGRAMME
- 09 Mai 2011: Cofrestrwyd
- GLOBAL NCAP (Enw gwaith)
- GLOBAL NEW CAR ASSESSMENT PROGRAMME (LIMITED BY GUARANTEE) (Enw blaenorol)
- Towards Zero Foundation (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iain Cameron | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Dr Michiel Van Ratingen | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
Nirav Dumaswala | Ymddiriedolwr | 28 October 2014 |
|
|
||||
Dr Anders Lie | Ymddiriedolwr | 28 October 2014 |
|
|
||||
Dr ADRIAN KEITH LUND | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.85m | £3.61m | £2.53m | £4.75m | £3.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.72m | £3.13m | £3.43m | £4.37m | £4.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.43m | £0 | £1.42m | £2.78m | £1.75m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.11m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.43m | £3.61m | £0 | £1.96m | £1.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.72m | £2.80m | £3.43m | £4.37m | £4.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.60k | £38.43k | £21.43k | £28.90k | £32.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £585.98k | £2.77m | £430.16k | £381.33k | £472.07k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £323.86k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.76k | £6.65k | £8.42k | £11.16k | £8.57k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £6.12m | £5.35m | £3.28m | £4.72m | £2.58m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.16m | £1.78m | £677.52k | £1.79m | £705.23k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02 FEB 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 JUN 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 DEC 2018 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 09 JAN 2019 as amended on 08 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY (“THE OBJECTS”) ARE FOR THE PROMOTION OF PUBLIC SAFETY AND PUBLIC HEALTH, AND FOR THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HUMAN LIFE AND FOR THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT IN PARTICULAR BY: (A) PROMOTING INTERNATIONAL CO-OPERATION ON ROAD SAFETY, RECOMMENDING EFFECTIVE POLICIES AND PROGRAMMES AND THE APPLICATION OF BEST PRACTICES FOR ROAD INJURY PREVENTION BY GOVERNMENTS, PRIVATE SECTOR AND CIVIL SOCIETY IN SUPPORT OF A FUTURE IN WHICH ROADS ARE FREE FROM FATAL AND SERIOUS INJURIES THROUGH A SAFE SYSTEM; (B) ENCOURAGING INTERNATIONAL CO-OPERATION ON SUSTAINABLE MOBILITY AND EFFECTIVE POLICIES AND PROGRAMMES TO REDUCE ROAD TRANSPORT RELATED POLLUTANT EMISSIONS AND IMPROVE MOTOR VEHICLE FUEL EFFICIENCY; (C) CARRYING OUT RESEARCH ON ROAD SAFETY AND SUSTAINABLE MOBILITY POLICIES AND PROGRAMMES AND DISSEMINATING THE RESULTS TO THE PUBLIC; AND PROVIDING ADVICE AND INFORMATION TO THE PUBLIC, INTERNATIONAL INSTITUTIONS AND AGENCIES, GOVERNMENT DEPARTMENTS, LOCAL GOVERNMENT, EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS AND OTHER PUBLIC, VOLUNTARY AND CHARITABLE BODIES ON EFFECTIVE ROAD INJURY PREVENTION AND SUSTAINABLE MOBILITY POLICIES, AND PROGRAMMES; (D) PROMOTING AND CONDUCTING INDEPENDENT RESEARCH AND TESTING PROGRAMMES THAT WILL ASSESS THE SAFETY AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF MOTOR VEHICLES AND THEIR COMPARATIVE PERFORMANCE AND DISSEMINATING THE RESULTS TO THE PUBLIC; (E) PROMOTING THE DEVELOPMENT OF NEW CAR ASSESSMENT PROGRAMMES, BY PROVIDING FINANCIAL SUPPORT AND TECHNICAL ASSISTANCE, AND FACILITATING INTERNATIONAL CO-OPERATION WITH AND BETWEEN SUCH PROGRAMMES; AND (F) TO GIVE AWARDS TO RECOGNIZE ACHIEVEMENT IN EFFECTIVE ROAD INJURY PREVENTION AND SUSTAINABLE MOBILITY POLICIES, PROJECTS AND PROGRAMMES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
118 Pall Mall
London
SW1Y 5EA
- Ffôn:
- 01993881574
- E-bost:
- k.baker@globalncap.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window