ymddiriedolwyr Towards Zero Foundation
Rhif yr elusen: 1141798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iain Cameron | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Dr Michiel Van Ratingen | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
Nirav Dumaswala | Ymddiriedolwr | 28 October 2014 |
|
|
||||
Dr Anders Lie | Ymddiriedolwr | 28 October 2014 |
|
|
||||
Dr VERONA LUCINDA LEE BECKLES | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|
||||
Dr ADRIAN KEITH LUND | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.