Hanes ariannol NORTH HUYTON COMMUNITIES FUTURE

Rhif yr elusen: 1147469
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £297.35k £1.19m £153.64k £1.14m £118.84k
Cyfanswm gwariant £1.63m £698.47k £502.17k £333.67k £343.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £1.13m N/A £1.08m N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £56.87k N/A £56.26k N/A
Incwm - Arall N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £698.47k N/A £323.67k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £10.00k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £0 N/A