Ymddiriedolwyr DISABILITY CORNWALL AND THE ISLES OF SCILLY
Rhif yr elusen: 1140925

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Stannett | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||
Francis Rowe | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Pete Skea | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
David Anthony Gregory | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Dr Abhijit Mate | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
George Le Hunte | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|
||||
Sharon Kilty | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Christine Simpson | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.