Hanes ariannol BRISTOL MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1140898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.21m | £11.17m | £15.32m | £15.00m | £6.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.74m | £10.11m | £14.15m | £15.67m | £6.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.03m | £1.04m | £1.03m | £1.03m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £810.89k | £11.98m | £11.90m | £2.46m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.48m | £9.14m | £14.97m | £13.81m | £4.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £595.37k | £342.68k | £137.08k | £220.48k | £338.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.12m | £1.68m | £203.33k | £973.48k | £1.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.28k | £15.56k | £8.38k | £3.64k | £27.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £24.50k | £43.23k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.47m | £9.89m | £14.00m | £15.51m | £4.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.82k | £6.24k | £18.41k | £22.56k | £17.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.75k | £19.45k | £16.40k | £22.85k | £25.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.27m | £215.20k | £128.50k | £139.04k | £1.97m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.