ymddiriedolwyr BRISTOL MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1140898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandeep Shashikant Katwala | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Christopher Shaun Seaton | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
JONATHAN DIMBLEBY | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|||||
Katharine Finn | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Martino Burgess | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Timothy Westwell | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||
Craig Gentle | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Sandra Meadows | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
LOUISE MITCHELL | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|||||
SONIA MILLS | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.