THE PMF CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1140921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The relief of sickness, distress, poverty and the advancement of education

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 14 February 2024

Cyfanswm incwm: £1,700
Cyfanswm gwariant: £1,533

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Robert Goodall Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANGIE GOODALL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 14/02/2020 14/02/2021 14/02/2022 14/02/2023 14/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.75k £500 £3.38k £5.46k £1.70k
Cyfanswm gwariant £4.00k £500 £2.82k £5.82k £1.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 14 Chwefror 2024 24 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 14 Chwefror 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 14 Chwefror 2023 09 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 14 Chwefror 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 14 Chwefror 2022 25 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 14 Chwefror 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 14 Chwefror 2021 03 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 14 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 14 Chwefror 2020 16 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 14 Chwefror 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
COPPICE FARM
ASHLEY ROAD
ASHLEY
ALTRINCHAM
WA14 3PT
Ffôn:
07775858113
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael