ymddiriedolwyr SOLIHULL SWIMMING CLUB FOR THE DISABLED (THE SEALS)
Rhif yr elusen: 501668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Watts | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Carol Backhouse | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Christopher Foster | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Peter Francis Anthony | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Patricia Margaret Young | Ymddiriedolwr | 30 September 2017 |
|
|
||||
David Carrington-Porter | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|||||
LYNDA IRENE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 10 May 2013 |
|
|
||||
ANTHONY DERRICK SHAW | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|
||||
VALERIE FLORENCE SHAW | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|
||||
BRIAN DOUGLAS BURCH | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
|
||||
SANDRA ELIZABETH HASLEWOOD | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.