Kowneyn Education and Cultural Centre

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
after school club supplementary education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 02 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
- Nowneyn education and cultural centre (Enw blaenorol)
- SECC (Enw blaenorol)
- SOMALI EDUCATION AND CULTURAL CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHMED ABDALLA OSMAN | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|||||
Abdulkadir Haji Ahmed | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Abdirahim ahmed | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Abdifatah Abdullahi Abdi | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Mohamud salah | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|
||||
Asli Hassa Mahamed | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
Abdulmajid Mohamed Hersi | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
Hassan Abdirizak | Ymddiriedolwr | 25 October 2015 |
|
|
||||
HUSSEIN ABDALLAH OSMAN | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.00k | £47.22k | £36.16k | £55.57k | £42.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.24k | £42.02k | £39.75k | £28.74k | £11.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Mawrth 2025 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Mawrth 2025 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Mawrth 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Mawrth 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Mai 2023 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Mai 2023 | 92 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Awst 2022 | 197 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Awst 2022 | 197 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Mai 2021 | 106 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 03/09/2006 as amended on 05 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUNDS AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE FOLLOWING OBJECTS (THE OBJECTS) FOR ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN BORDESLEY GREEN IN THE CITY OF BIRMINGHAM (THE AREA OF BENEFIT),AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC RELIGION PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY, AND ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES WHICH THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DETERMINE ARE SUITABLE TO BE PURSUED IN CONNECTION WITH SUCH ADVANCEMENT INCLUDING THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS, THE PROMOTION OF EDUCATION AND THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF RECREATIONAL FACILITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Revesby Walk
BIRMINGHAM
B7 4LG
- Ffôn:
- 07908854187
- E-bost:
- info@masjidatarbiya.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window