Ymddiriedolwyr THE RECTORIAL BENEFICE OF MARGAM
Rhif yr elusen: 1140732

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Lewis | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Gareth Scourfield | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Annette Evans | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
jeanette Keane | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Nicola Danielle Willis | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Judith Anne Shawe BA LRAM | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Rev Wayne David | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Thomas James Thomas | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Kevin Boscott | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Carolyn Margaret Perren | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
CLIVE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Eileen Edwards | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
William John Roberts | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
The Rev'd Jonathan Durley | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Gareth Baker | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Dr PAUL MICHAEL SMART PHD, C.ENG | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Margaret Phillips | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|||||
David-Lloyd Jones | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|||||
The Rev'd Dr Duncan Walker | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.