ymddiriedolwyr ST LUKE'S TRUSTEE LIMITED
Rhif yr elusen: 1141334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymond O'Halloran | Cadeirydd | 27 September 2017 |
|
|
||||||||||
Michael Davison | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||||||||
Cllr Ruth Hayes | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||||||||
Rosaline Ifechukwude Ogunro | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||||||||
Gemma Pimlott | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||||||||
The Rev'd Canon Jack Michael Noble | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||||||||
Wee Kii Teh | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||||||||
Tolga Kizil | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||||||||
Joe Pak | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||||||||
Valerie Bossman Quarshie | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||||||||
Kieran Wadia | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||||||||
Joan Mary Durcan | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||||||||
DR David Vasserman | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||||||||
DEBRA MENDES | Ymddiriedolwr | 13 September 2012 |
|
|
||||||||||
DONALD KEHOE | Ymddiriedolwr | 13 September 2012 |
|
|
||||||||||
Rev DAVID ALLEN | Ymddiriedolwr | 16 March 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.