Hanes ariannol SIKH SPORT UK

Rhif yr elusen: 1144555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.97k £23.13k £10.55k £1.54k £240
Cyfanswm gwariant £11.53k £15.33k £13.81k £7.79k £6.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £8.45k £1.50k N/A N/A