Hanes ariannol CLOVERLEAF CHRISTIAN CENTRE
Rhif yr elusen: 1143568
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/03/2018 | 07/03/2019 | 07/03/2020 | 07/03/2021 | 07/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.83k | £50.12k | £58.36k | £49.26k | £50.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.40k | £54.17k | £59.63k | £42.14k | £54.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.