Hanes ariannol THE GEOFFREY CHINN CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1141790
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.53k | £5.96k | £6.22k | £4.90k | £4.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.00k | £17.07k | £15.08k | £12.36k | £2.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.