Hanes ariannol Adhisthana Trust
Rhif yr elusen: 1142673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £706.43k | £636.02k | £397.12k | £526.98k | £595.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £574.03k | £605.21k | £448.39k | £498.40k | £689.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.83k | £16.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £154.13k | £140.43k | N/A | £119.79k | £85.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £51.63k | £35.83k | N/A | £33.74k | £39.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £498.73k | £456.33k | N/A | £372.31k | £467.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.94k | £3.45k | N/A | £1.14k | £2.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £30.52k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £574.03k | £605.21k | N/A | £498.40k | £689.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.61k | £5.70k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.