Hanes ariannol HALCYON TRAINING FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1141655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £113.75k £142.03k £7.23k £49.36k £75.64k
Cyfanswm gwariant £99.33k £91.46k £99.65k £94.20k £87.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £80.00k £137.50k N/A N/A £68.77k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £39.96k N/A