CHELMSFORD VINEYARD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Chelmsford Vineyard a Christian Church part of the Vineyard Chruches UK and Ireland. Operating principly to promote Chritianity and support the local community in the City of Chelmsford.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 22 Awst 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAVIN JAMES COURTNEY | Cadeirydd | 29 April 2013 |
|
|
||||
Helen Waring | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Matthew Taylor | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
GRAHAM WOODWARD | Ymddiriedolwr | 30 March 2011 |
|
|||||
MARK RUSSELL MCLEAN | Ymddiriedolwr | 30 March 2011 |
|
|
||||
LIBBY WOODWARD | Ymddiriedolwr | 30 March 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.16k | £82.14k | £78.67k | £88.24k | £96.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.97k | £76.52k | £74.31k | £94.70k | £106.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/08/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE (I)THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH INCLUDING MISSIONARY ACTIVITIES IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS AND ALSO INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE PLANTING OF NEW CHURCHES AND ORGANISATIONS OF CONGREGATIONS(II)THE RELIEF OF THE POOR AND NEEDY, AND THOSE WHO ARE AGED OR SICK, (III)THE ADVANCEMENT OF EDUCATION,(IV)SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS AND FOR THE BENEFIT OF SUCH OTHER CHARITABLE BODIES AND INSTITUTIONS AS THE COMMITTEE SHALL THEIR ABSOLUTE DISCRETION SEE FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 EASTWOOD PARK
GREAT BADDOW
CHELMSFORD
CM2 8HF
- Ffôn:
- 01245474530
- E-bost:
- info@chelmsfordvineyard.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window