Hanes ariannol THE BRAITHWAITE FAMILY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1141852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £69.85k £23.99k £26.02k £30.55k £38.48k
Cyfanswm gwariant £47.72k £73.81k £81.11k £112.39k £120.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A