ymddiriedolwyr WESTON PARK HOME/SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1141893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidia Sakarapani | Cadeirydd | 22 November 2021 |
|
|
||||
Ka Ying Lo | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Alexandra Lyons | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Alexander Sanchez Nazarian | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Zulfia Chyna-Satimbai | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Tetyana Kayika | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Emma Chivers | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Carys Williams | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Nicola Styllis | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.