UK TENPIN BOWLING FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The support, development and delivery of activities relating to increasing participation in the sport of tenpin bowling
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2012: Cofrestrwyd
- 15 Awst 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- UKTBF (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2013 | 30/03/2014 | 30/03/2015 | |
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2015 | 16 Medi 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2014 | 16 Medi 2015 | 229 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2013 | 26 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06/02/2011 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21/06/2012
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY THE PROVISION OF FACILITIES AND OPPORTUNITIES FOR THE PLAYING OF TENPIN BOWLING; AND 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT (INCLUDING SOCIAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL TRAINING) IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: (A) AWARDING SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION; AND (B) PROVIDING OPPORTUNITIES TO UNDERTAKE TRAVEL IN FURTHERANCE OF EDUCATION OR TO PREPARE FOR ENTRY TO ANY OCCUPATION, TRADE OR PROFESSION ON LEAVING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window