ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST HELEN, ST.HELENS
Rhif yr elusen: 1142594
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Gaskell | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|||||
Aimee Spencemill | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
CHRISTINE SPENCER | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
Zandra Cunliffe | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Diane Marguerite Foreman | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
June Barr | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Emma Elizabeth Howarth | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||
MR PHIL WATKINS | Ymddiriedolwr | 27 June 2011 |
|
|
||||
ANNE ELIZABETH WARD | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
JANET SWIFT | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
COLIN GASKELL | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
Nigel Deane Lea-Wilson | Ymddiriedolwr | 01 April 2011 |
|
|
||||
James William Mee | Ymddiriedolwr | 01 January 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.