THE ORP FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the charity are to maintain the investment holdings of the charity, whilst generating income to donate to charities at the discretion of the trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 280071 INES NEWMAN CHARITABLE TRUST
- 22 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sue Oppenheimer | Cadeirydd | 23 November 2024 |
|
|
||||
Sarah-Lou Newman | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Amy Hodge | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Russell Oppenheimer | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Jennifer Edmonds | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.64k | £68.57k | £73.58k | £49.19k | £199.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £135.99k | £68.19k | £48.94k | £138.91k | £266.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TrustDeed
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR ALL OBJECTS WHICH ARE REGARDED AS EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C /O Berg Kaprow Lewis
35 Ballards Lane
LONDON
N3 1XW
- Ffôn:
- 07786696772
- E-bost:
- admin@theorpfoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window