ymddiriedolwyr THE AUTSCAPE ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1141913
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina Natalia Zucchini Watts | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Kacey Rowan Clark | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
David Vikram Singh | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Patricia Jubb | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Elaine Binhammer | Ymddiriedolwr | 06 February 2021 |
|
|
||||
Richard Jeremy Chandler | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|
||||
Heta Pukki | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
MARTIJN DEKKER | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
James Thomas Pelham | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.