Hanes ariannol FOREST VOLUNTARY ACTION FORUM
Rhif yr elusen: 1141126
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.02k | £186.36k | £338.37k | £730.77k | £755.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.86k | £151.66k | £207.45k | £394.65k | £540.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £44.09k | £13.50k | £124.31k | £210.44k | £182.17k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £38.02k | £15.02k | £281.26k | £224.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £108 | £5.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £714.83k | £748.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £3 | £980 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £15.83k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £394.65k | £525.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £324 | £348 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £4.50k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £14.35k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.