Hanes ariannol AGE UK LANCASHIRE
Rhif yr elusen: 1142294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.20m | £3.82m | £4.10m | £4.18m | £4.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.97m | £3.90m | £3.76m | £4.05m | £4.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.57m | £1.39m | £1.80m | £1.59m | £2.36m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £189.69k | £23.33k | £181.37k | £31.93k | £30.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £201.98k | £42.06k | £340.59k | £399.36k | £523.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £939.02k | £636.14k | £605.94k | £847.71k | £747.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.01m | £2.90m | £3.15m | £2.94m | £3.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £139.33k | £0 | £0 | £8.46k | |
|
Incwm - Arall | £44.60k | £101.52k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £152.60k | £0 | £2.00k | £129.65k | £76.51k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.12m | £3.14m | £3.19m | £3.34m | £4.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £612.53k | £761.91k | £574.25k | £705.65k | £787.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.97k | £0 | £14.69k | £15.69k | £17.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £190.95k | £115.38k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £234.09k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.