Ymddiriedolwyr DARJEELING CHILDREN'S TRUST

Rhif yr elusen: 1143109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr GRAHAM MICHAEL CORY Cadeirydd 06 January 2024
Dim ar gofnod
Dr Jennifer Ann Owen Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Matthew Alec Emile Morpurgo Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Matthew Houghton Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Tshering Huber Ymddiriedolwr 12 January 2020
Dim ar gofnod
MAJOR PASANG WANGDI Ymddiriedolwr 27 July 2011
Dim ar gofnod
SHARAN PATEL Ymddiriedolwr 31 March 2011
Dim ar gofnod
HUGH HERON Ymddiriedolwr 31 March 2011
Dim ar gofnod