Hanes ariannol HOPSCOTCH CARE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1143199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.02k £25.00k £28.58k £49.10k £48.98k
Cyfanswm gwariant £26.75k £25.32k £28.43k £48.49k £49.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A