Hanes ariannol 1VOICE - COMMUNICATING TOGETHER

Rhif yr elusen: 1141886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.29k £4.14k £18.28k £29.88k £28.55k
Cyfanswm gwariant £39.33k £6.18k £21.70k £27.11k £31.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A