QUETZAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The project's objectives are to provide counselling and emotional support to women in Leicestershire who have experienced sexual abuse and who are in circumstances of need, hardship and distress.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 12 Mai 2011: Cofrestrwyd
- QUETZAL (Enw blaenorol)
- THE QUETZAL PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liz Ryley | Cadeirydd | 12 November 2020 |
|
|
||||
Carla Simone Thomas | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Richard Antony Seaman | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
Helen Louise Owen | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|
||||
Bushra Ali | Ymddiriedolwr | 27 August 2024 |
|
|
||||
Nicola Paula Hurley | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||
Sophie Ann Wesson | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Priya Luharia | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Shirley Munden | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
||||
Fazeela Patel | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.24k | £236.59k | £179.55k | £222.96k | £280.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.52k | £158.25k | £175.57k | £208.47k | £270.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £46.91k | £12.12k | £22.92k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INCORPORATED 22/12/2004 as amended on 30 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE WOMEN IN LEICESTERSHIRE (LEICESTER CITY, LEICESTERSHIRE COUNTY AND RUTLAND) WHO HAVE EXPERIENCED SEXUAL ABUSE AND WHO ARE IN CIRCUMSTANCES OF NEED AND HARDSHIP AND DISTRESS, WHERE SUCH PERSONS CAN SECURE BY COUNSELLING AND EMOTIONAL SUPPORT TO: A) PROMOTE THE PRESERVATION AND SAFEGUARDING OF MENTAL HEALTH; B) ASSIST IN RELIEVING AND REHABILITATING PERSONS SUFFERING MENTAL DISTRESS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14-16 TALBOT LANE
LEICESTER
LE1 4LR
- Ffôn:
- 03331014280
- E-bost:
- help@quetzal.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window