Hanes ariannol THE LANCASTER AND DISTRICT BIRD WATCHING SOCIETY

Rhif yr elusen: 501753
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1034 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £2.13k £2.10k £1.91k £2.34k £1.99k
Cyfanswm gwariant £1.80k £1.91k £1.86k £2.32k £1.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A