DISTINGTON OLD FOLKS REUNION CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Summer outing which includes a coach trip to a pre-determined venue also including a 3 course lunch. 2. Xmas party which includes a 4 course xmas lunch with entertainment and refreshments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Cumbria
Llywodraethu
- 27 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Mason | Ymddiriedolwr | 16 November 2013 |
|
|
||||
MICHAEL TIERNEY | Ymddiriedolwr | 23 March 2011 |
|
|
||||
COLIN MCBRIDE | Ymddiriedolwr | 23 March 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.28k | £5.51k | £165 | £3.87k | £5.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.83k | £3.79k | £348 | £4.23k | £7.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 10 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 14 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05/12/1999 AS AMENDED ON 20/06/2011
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF QUALIFYING BENEFICIARIES BY THE PROVISION EACH YEAR (IF FUNDS PERMIT) OF A SUMMER OUTING AND A CHRISTMAS REUNION. BENEFICIARY SHALL MEAN EACH PERSON WHO HAS ATTAINED THE AGE OF SIXTY FIVE (65) OR SIXTY (60) YEARS IN THE CASE OF WIDOWS AND SPINSTERS, AND WHO ARE RESIDENT IN DISTINGTON INCLUDING FURNESS ROW, WINDSCALE AVENUE AND LILLYHALL. IN THE CASE OF HUSBAND /WIFE OR PARTNER, SHOULD EITHER HAVE REACHED THE QUALIFYING AGE, BOTH QUALIFY TO ATTEND ANY FUNCTION. IN ORDER TO QUALIFY RESIDENTS MUST HAVE LIVED IN THE STATED DISTRICT ONE MONTH PRIOR TO ANY FUNCTION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Central Avenue
Distington
Workington
CA14 5XB
- Ffôn:
- 01946830170
- E-bost:
- COWENCHLOE@AOL.COM
- Gwefan:
-
COWENCHLOE@AOL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window