FRIENDS OF THE SUNFLOWER LOUNGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friends of the sunflower lounge has been set up to enhance the lives of adults with complex special needs within their day centre, provide carers with support and extend the use of the day centres facilities modernising them to the best ability recently we've installed a sensory garden, and updated the sensory room and hydro pool area, we hope to add many more exciting ventures to the centre
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 20 January 2019
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hartlepool
Llywodraethu
- 23 Medi 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARRY PEEK | Cadeirydd | 21 March 2011 |
|
|
||||
Susan Willis | Ymddiriedolwr | 06 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/01/2015 | 20/01/2016 | 20/01/2017 | 20/01/2018 | 20/01/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.78k | £5.65k | £1.48k | £2.75k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.77k | £760 | £3.72k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 20 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 20 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 20 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 20 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 20 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 914 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 20 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 914 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 20 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1279 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 20 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1279 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 20 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1644 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 20 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1644 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05/05/2010 AS AMENDED ON 14/09/2011
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WITH A LEARNING (PRIMARILY), PHYSICAL OR OTHER DISABILITY THROUGH THE PROVISION OF HELP AND SUPPORT TO THEM, THEIR FAMILIES AND CARERS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF, OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF RECREATION, LEISURE AND EDUCATIONAL OPPORTUNITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Havelock Street Day Centre
Centre for Independent Living Build
Burbank Street
HARTLEPOOL
TS24 7NY
- Ffôn:
- 01429 401700
- E-bost:
- susanwillis59@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window