ymddiriedolwyr HEART OF STREATLEY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1140853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Anthony Preston Barnes | Cadeirydd | 01 June 2017 |
|
|
||||
Richard James Gordon | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|||||
Robert Stafford Carter | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Simon Peter Carter | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Dr NICOLA HAZEL JOCELYN SWAN | Ymddiriedolwr | 24 March 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.