Hanes ariannol GREY COURT SCHOOL FARM

Rhif yr elusen: 1142822
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2013 30/11/2014 30/11/2015 30/11/2016 30/11/2017
Cyfanswm Incwm Gros £372 £314 £29.26k £475 £0
Cyfanswm gwariant £4.44k £6.71k £7.14k £17.82k £25.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A £0