Hanes ariannol SOUTH NORWOOD & WOODSIDE COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1142735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £68.98k £47.83k £45.13k £55.83k £19.46k
Cyfanswm gwariant £63.37k £42.34k £47.52k £65.47k £16.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £32.00k £24.38k £28.08k £29.75k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k £10.46k N/A N/A N/A