STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Stelios Philanthropic Foundation supports activities in the places where the founder lived and worked:UK,Greece,Cyprus and Monaco. 1.funding scholarships for students 2.supporting entrepreneurship with cash prizes to stimulate economic growth/job creation. 3.donating money to charities 4.operating programme in Greece-Cyprus 'Food from the heart' that offers daily snacks to people in need
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Cyfanswm incwm:
£16,290,696
Roddion a chymynroddion | £16.12m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £169.36k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£6,455,419
Codi arian | £437.42k | |
Weithgareddau elusennol | £6.02m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £437.42k | |
Gwariant elusennol | £6.02m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £9.84m |
Pobl

4 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Cyprus
- De Affrica
- Ffrainc
- Groeg
- Indonesia
- Libanus
- Monaco
- Rwmania
- Twrci
- Unol Daleithiau
- Yr Almaen
- Y Swistir
Llywodraethu
- 06 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR STELIOS HAJI-IOANNOU | Cadeirydd | 06 April 2011 |
|
|
||||
Irene Rouvitha Panou | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
David Watson | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||
Donald Michael Manasse | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||
Jean-Claude Louis Eude | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||
Nikolaos Mourkogiannis | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||
Malcom Peter Barton DL | Ymddiriedolwr | 06 April 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.07m | £6.23m | £1.20k | £10.50m | £16.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.03m | £3.68m | £1.70m | £2.92m | £6.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.07m | £6.22m | N/A | £10.50m | £16.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £12.83k | N/A | £0 | £169.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.92m | £3.62m | N/A | £2.59m | £6.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £109.69k | £65.49k | N/A | £327.68k | £437.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £469.34k | £422.41k | N/A | £800.54k | £110.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.44m | £1.68m | N/A | £1.39m | £3.83m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £12.22m | £16.47m | N/A | £16.48m | £17.61m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £6.54m | £961.57k | N/A | £6.16m | £14.84m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.76m | £1.37m | N/A | £702.40k | £683.62k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 17 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 17 Rhagfyr 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/03/2011 as amended on 26 Jul 2019 as amended on 10 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO: 3.1 PREVENT OR RELIEVE POVERTY BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED, IN PARTICULAR THE DISABLED, PEOPLE IN POVERTY AND DISADVANTAGED YOUNG PEOPLE, AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY; 3.2 ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY AWARDING SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION; 3.3 PROMOTE THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT; 3.4 ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE THROUGH PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; 3.5 DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; 3.6 PROMOTE SOCIAL INCLUSION AMONGST PEOPLE WITH DISABILITIES WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED BY PROVIDING THEM WITH AN OPPORTUNITY TO BUILD CAPACITY BY ESTABLISHING AND GROWING A BUSINESS TO RELIEVE THE NEEDS OF THOSE PEOPLE AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY; 3.7 PROMOTE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFLICT RESOLUTION AND RECONCILIATION WITH A VIEW TO RELIEVING SUFFERING, POVERTY AND DISTRESS AND BUILDING AND MAINTAINING SOCIAL COHESION AND TRUST WITHIN AND BETWEEN COMMUNITIES; AND 3.8 PROMOTE SUCH OTHER PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE, AND (SAVE FOR PURPOSES INCIDENTAL AND ANCILLARY TO THOSE OBJECTS), NO OTHER PURPOSES.
Maes buddion
UNITED KINGDOM, CYPRUS, GREECE AND MONACO
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 Thurloe Square
South Kensington
London
SW7 2SR
- Ffôn:
- 02080755044
- E-bost:
- RSVP@STELIOS.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window