Ymddiriedolwyr EALING CRICKET CLUB
Rhif yr elusen: 1141973

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shilpa Vinod Bose | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Steven John Scott | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Luke Robert Francis Stoughton | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Gregory St John Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Mitul Patel | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Robert George White | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
David Robert Holt | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Penny Louise Lewis | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Mark David Grafton | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
Colin William Wheeler | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.