Hanes ariannol GENE PEOPLE
Rhif yr elusen: 1141583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13m | £1.05m | £671.23k | £104.59k | £108.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.07m | £888.77k | £148.20k | £128.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £69.22k | £78.97k | £156.99k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.11k | £58.75k | £513.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £912.42k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £153 | £113 | £808 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £692.08k | £465.99k | £323.71k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £626.24k | £607.70k | £377.85k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.44k | £46.00k | £13.86k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £105.06k | £99.43k | £205.10k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £187.21k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.