Hanes ariannol CHRISTIAN FUND FOR HUMAN DEVELOPMENT

Rhif yr elusen: 1140907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/11/2019 01/11/2020 01/11/2021 01/11/2022 01/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.50k £300 £4.60k £274 £9.27k
Cyfanswm gwariant £3.23k £270 £3.82k £263 £453
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A