BRIDGNORTH COMMUNITY TRANSPORT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a community transport service for those inhabitants of south-east Shropshire who are in need of such a service because of age, sickness or disability (mental or physical) or poverty or a lack of availability of adequate and safe public transport. We do this with our own wheelchair-accessible minibuses and through taking bookings for the local voluntary car scheme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £33,577 o 7 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038275 BRIDGNORTH OLD PEOPLE'S WELFARE AND GOOD NEIGHBOUR...
- 20 Mai 2011: Cofrestrwyd
- BRIDGNORTH COMMUNITY TRANSPORT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Martin Meehan | Cadeirydd | 06 July 2016 |
|
|
||||
Christian Lea | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Elliott Lynch | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Margaret Lomas | Ymddiriedolwr | 16 August 2013 |
|
|
||||
Brian Stuart Jones | Ymddiriedolwr | 25 June 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.31k | £43.32k | £45.72k | £54.43k | £42.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.23k | £39.47k | £43.80k | £55.05k | £62.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.84k | £39.47k | £36.05k | £38.35k | £33.58k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INCORPORATED 14/03/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE COMPANY IS TO PROVIDE A COMMUNITY TRANSPORT SERVICE FOR SUCH OF THE INHABITANTS OF SHROPSHIRE AND ENVIRONS WHO ARE IN NEED OF SUCH A SERVICE BECAUSE OF AGE, SICKNESS OR DISABILITY (MENTAL OR PHYSICAL) OR POVERTY OR A LACK OF AVAILABILITY OF ADEQUATE AND SAFE PUBLIC TRANSPORT SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 St. Johns Street
Bridgnorth
WV15 6AG
- Ffôn:
- 01746 768539
- E-bost:
- bridgnorthcombus@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window