Dogfen lywodraethu HEBRON EVANGELICAL CHURCH
Rhif yr elusen: 1140879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/06/2005 AS AMENDED ON 18/10/2010 AS AMENDED ON 18/11/2010 AS AMENDED ON 19/12/2010 as amended on 25 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY WORSHIPPING GOD AND MAKING GOD KNOWN IN THE LONG ASHTON AREA AND BEYOND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.