Hanes ariannol WOODLANDS QUAKER HOME
Rhif yr elusen: 1141622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66m | £1.69m | £1.86m | £1.90m | £1.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66m | £1.70m | £1.86m | £1.85m | £2.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £331.17k | £263.33k | £192.08k | £261.92k | £319.56k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £87.52k | £80.89k | £3.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.44k | £9.83k | £12.02k | £5.14k | £9.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.70k | £6.37k | £6.32k | £6.30k | £13.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.64m | £1.66m | £1.84m | £1.88m | £1.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.35k | £8.57k | £7.35k | £12.16k | £10.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.65m | £1.70m | £1.86m | £1.85m | £2.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £989 | £1.41k | £1.55k | £1.13k | £1.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.40k | £7.70k | £7.30k | £8.09k | £9.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £989 | £1.41k | £1.55k | £1.13k | £1.18k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.