ymddiriedolwyr XTND - IMPROVING FUTURES
Rhif yr elusen: 1141966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Morrison | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Marie Berry | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
Rev TIMOTHY JOHN ERRIDGE | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|
||||
John Porter | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
Justin Harvey-Bennett | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
||||
ADAM MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.